中共中央批准:许昆林同志任中共江苏省委委员、常委,蓝绍敏同志不再担任江苏省委常委、委员职务。
省委决定:许昆林同志任苏州市委委员、常委、书记,蓝绍敏同志不再担任苏州市委书记、常委、委员职务。
许昆林简历
许昆林,男,汉族,1965年5月出生于福建省泉州市永春县。1984年毕业于杭州商学院(现浙江工商大学)计划统计专业,获经济学学士学位。
1984年8月参加工作。1986年至1996年,历任原国家物价局副主任科员、主任科员、副处长、机关团委书记、中央国家机关团委委员;
1996年至2002年,任原国家计委收费管理司、价格司处长;
2002年8月至2009年12月,任原国家计委价格司、国家发改委价格司副司长;
2009年12月至2015年2月,任国家发改委价格监督检查司司长,2011年价格监督检查司更名为价格监督检查与反垄断局,任局长;
2014年10月至2016年2月,任国家发改委价格司司长;
2015年5月,任国家发改委固定资产投资司司长;
2016年2月,任国家发改委副秘书长,兼固定资产投资司司长。
2017年3月,任上海市副市长。
2020年9月,任中共江苏省委委员、常委,苏州市委委员、常委、书记。
【版权及免责声明】凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“中国产业经济信息网”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章及企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:010-65363056。
延伸阅读
版权所有:中国产业经济信息网京ICP备11041399号-2京公网安备11010502035964